序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李壮壮 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李壮壮
|
|
2 |
李丕正
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
润诚(广州)物流有限公司无锡分公司
|
李文喜 | 2022-06-29 |
2 |
润诚(广州)物流有限公司贵阳分公司
|
杨俊丽 | 2022-05-13 |
3 |
润诚(广州)物流有限公司三亚分公司
|
李文喜 | 2021-10-26 |
4 |
润诚(广州)物流有限公司海南分公司
|
范艳杰 | 2021-10-18 |
5 |
润诚(广州)物流有限公司云南分公司
|
李壮壮 | 2018-10-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2021-09-29 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区吉山新路街自编24号2栋二单元二楼C316房
|