序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏丽冰 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏丽冰
|
|
2 |
朱文明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-28 | 资金数额变更 |
50.0000 (单位:万元)
|
100.0000 (单位:万元)( + 100% )
|
2 | 2018-03-28 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
3 | 2017-06-21 | 住所(经营场所)变更 |
广州市海珠区江燕路110号之22
|
广州市荔湾区华贵路1号2903(仅限办公用途)
|
4 | 2017-06-21 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
5 | 2016-06-16 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
何静
|
6 | 2016-06-16 | 住所(经营场所)变更 |
广州市海珠区江燕路110号之27铺自编之一
|
广州市海珠区江燕路110号之22
|
7 | 2014-12-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2014-12-23 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|