序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁静 | 100% | 1010.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁静
|
|
2 |
黄宛桃
|
|
3 |
杨滟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-22 | 监事备案 |
黄烈彪 [退出]
|
黄宛桃 [新增]
|
2 | 2021-09-22 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2021-09-17 | 股东变更 |
黄烈彪, [退出]梁静
|
梁静
|
4 | 2021-09-17 | 经理备案 |
王根 [退出]
|
杨滟 [新增]
|
5 | 2021-09-17 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2021-09-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2020-04-30 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
8 | 2020-04-30 | 住所(经营场所)变更 |
广州市南沙区东涌镇民安路3号502房
|
广州市南沙区东涌镇民安路83号502房
|
9 | 2020-04-14 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
10 | 2020-04-14 | 住所(经营场所)变更 |
广州市南沙区东涌镇南涌村启新路29号B2厂房(仅限办公)
|
广州市南沙区东涌镇民安路3号502房
|