序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈****兰 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 陈蕾 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈****兰
|
|
2 |
涂小艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-07 | 股东变更 |
陈蕾,刘海英, [退出]詹淑晶, [退出]陈****兰
|
陈蕾,陈****兰
|
2 | 2022-01-07 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2019-03-11 | 具体经营项目申报 |
预包装食品批****;预包装食品零售;道路货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);船舶补给供应服务;酒类零售五金零售;百货零售(食品零售除外);船舶修理;船舶舾装件制造与安装;货物进出口(专营专控商品除外)
|
五金零售;百货零售(食品零售除外);船舶修理;船舶舾装件制造与安装;货物进出口(专营专控商品除外);化工产品零售(危险化学品除外);消防设施设备维修、保养;消防设备、器材的批****;通讯设备及配套设备批****;水果零售;蔬菜零售;冷冻肉零售;水产品零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);日用杂品综合零售;日用家电设备零售;绳、索、缆制造;预包装食品批****;预包装食品零售;道路货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);船舶补给供应服务;酒类零售
|
4 | 2019-03-11 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2019-01-23 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2019-01-23 | 住所(经营场所)变更 |
广州市黄埔区黄埔东路1700号大****钢材综合市场62号(不可作厂房使用)
|
广州市黄埔区富达路2号101(仅限办公)
|
7 | 2019-01-23 | 具体经营项目申报 |
预包装食品零售;货物专用运输(冷藏保鲜);船舶补给供应服务;道路货物运输;预包装食品批****;五金零售;百货零售(食品零售除外);船舶修理;货物进出口(专营专控商品除外);船舶舾装件制造与安装;
|
五金零售;百货零售(食品零售除外);船舶修理;船舶舾装件制造与安装;货物进出口(专营专控商品除外);预包装食品批****;预包装食品零售;道路货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);船舶补给供应服务;酒类零售
|
8 | 2016-07-06 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
陈****兰
|
9 | 2016-07-06 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
10 | 2016-07-06 | 股东变更 |
陈****兰;陈蕾;刘海英;詹淑晶;
|
陈****兰;陈蕾;刘海英;詹淑晶;
|