序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 明道兴 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
明道兴
|
|
2 |
余艳红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-16 | 股东变更 |
蔡翔; [退出]明道兴;
|
明道兴;
|
2 | 2018-03-16 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
3 | 2018-03-16 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2017-05-10 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
5 | 2017-05-08 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
韩诗彩
|
6 | 2015-02-06 | 组织机构备案 |
明道兴,执行董事兼经理,选举,是
|
明道兴,执行董事兼经理,选举,是余艳红,监事,选举, [新增]
|
7 | 2015-02-06 | 名称变更 |
广州海晴装饰设计有限公司
|
广州海晴装饰设计工程有限公司
|
8 | 2015-02-06 | 住所(经营场所)变更 |
广州市番禺区大石街丽水湾丽泓居1梯105
|
广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心14号楼712房
|
9 | 2015-02-06 | 营业期限变更 |
2003-02-18 至 2020-02-18
|
2003-02-18 至
|
10 | 2015-02-06 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|