序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄毅 | 70% | 210.7万人民币 |
2 | 温强 | 30% | 90.3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
万亚华
|
|
2 |
黄毅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-27 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2020-08-27 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区灵山东路5号401室(部位:1)
|
3 | 2017-02-17 | 具体经营项目申报 |
|
仪器仪表批****;光学仪器制造;图书数据处理技术开****;安全检查仪器的制造;教学设备的研究开****;软件开****;电子测量仪器制造;频谱监测技术的研究、开****;网络技术的研究、开****;计算机技术开****、技术服务;实验分析仪器制造;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;科技信息咨询服务;电子产品批****;电子产品零售;软件零售;软件批****;信息技术咨询服务;商品批****贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);
|
4 | 2017-02-17 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2016-07-20 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2016-07-20 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区黄埔大道中路275号201C
|
7 | 2016-06-13 | 组织机构备案 |
|
黄毅,监事,,万亚华,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|
8 | 2016-06-13 | 资金数额变更 |
|
301.0000 (单位:万元)( + 198.0198% )
|
9 | 2016-06-13 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
10 | 2016-06-13 | 财务负责人 |
|
万亚华
|