序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许伟祥 | 90.90909% | 50万人民币 |
2 | 曾小花 | 9.09091% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许伟祥
|
|
2 |
曾小花
|
|
3 |
林劲冬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-17 | 遗失补领 |
遗失补领(变更前)
|
遗失补领
|
2 | 2015-12-14 | 组织机构备案 |
林劲冬,经理,,许伟祥,执行董事,,是 [退出]曾小花,监事,选举,
|
林劲冬,经理,,许伟祥,执行董事,选举,是 [新增]曾小花,监事,选举,
|
3 | 2015-12-14 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区五山路373号五山科技广场C座第四层自编C441号(仅限办公用途)
|
广州市天河区迎福路323号一楼115(不可作厂房使用)
|
4 | 2015-12-14 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
5 | 2015-12-14 | 营业期限变更 |
2015-02-10 至 2017-12-31
|
2015-02-10 至 2016-12-02
|
6 | 2015-12-14 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
7 | 2015-12-14 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
许伟祥
|