序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宦忠菊 | 70% | 35.0万人民币 |
2 | 孙佳立 | 30% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宦忠菊
|
|
2 |
孙佳立
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-07 | 清算组成员备案 |
|
宦忠菊,孙佳立,
|
2 | 2013-09-17 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
|
2010-08-19至
|
3 | 2013-09-17 | 经营场所 |
|
广州市番禺区大龙街新桥村荣华路45号之一层(临时经营场所:有效期至2016年8月17日)
|