序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨栋 | 100% | 50.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨栋
|
|
2 |
季淑莲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-12 | 住所(经营场所)变更 |
广州市白云区松洲街螺涌高桥大街35号
|
广州市白云区石井街石潭西路张村后岗10号三酷大厦2128房(仅限办公用途)
|
2 | 2016-07-12 | 营业期限变更 |
2014-11-03 至 2017-10-30
|
2014-11-03 至 2017-06-26
|
3 | 2016-07-12 | 股东变更 |
杨栋;
|
杨栋;
|
4 | 2016-07-11 | 地址变更申报 |
广州市白云区松洲街螺涌高桥大街35号
|
变更后经营场所:广州市白云区石井街石潭西路张村后岗10号三酷大厦2128房
|
5 | 2016-01-21 | 营业期限变更 |
2014-11-03 至
|
2014-11-03 至 2017-10-30
|
6 | 2016-01-21 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
7 | 2016-01-21 | 住所(经营场所)变更 |
广州市荔湾区中山八路新虹街38号611房(临时经营场所有效期至2015年9月30日)(仅限办公用途)
|
广州市白云区松洲街螺涌高桥大街35号
|
8 | 2016-01-21 | 组织机构备案 |
季淑莲,监事,,杨栋,执行董事兼经理,,是 [退出]
|
季淑莲,监事,,杨栋,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|