序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-19 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
2 | 2016-04-19 | 营业期限变更 |
2006-09-14 至 2020-03-23
|
2006-09-14 至
|
3 | 2015-06-18 | 负责人变更 |
TIWARY PRAVEEN SHREEDHAR [退出]
|
SUD SALIL [新增]
|