序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李福祥 | 95% | 47.5万人民币 |
2 | 马史惠 | 5% | 2.5万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-22 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区华景路167号313房
|
广州市天河区华景路165号226房
|
2 | 2021-12-22 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2018-12-29 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区黄村北路26号AB栋二楼(部位:B299)
|
广州市天河区华景路167号313房
|
4 | 2017-10-12 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区广棠西路8号之三308F房
|
广州市天河区黄村北路26号AB栋二楼(部位:B299)
|
5 | 2015-12-22 | 经理备案 |
劳小妹,执行董事兼经理,选举,是 [退出]李福祥,监事,聘用, [退出]
|
李福祥,执行董事兼经理,选举,是 [新增]马史惠,监事,选举, [新增]
|
6 | 2015-12-22 | 监事备案 |
劳小妹,执行董事兼经理,选举,是 [退出]李福祥,监事,聘用, [退出]
|
李福祥,执行董事兼经理,选举,是 [新增]马史惠,监事,选举, [新增]
|
7 | 2015-12-22 | 组织机构备案 |
劳小妹,执行董事兼经理,选举,是 [退出]李福祥,监事,聘用, [退出]
|
李福祥,执行董事兼经理,选举,是 [新增]马史惠,监事,选举, [新增]
|
8 | 2015-12-22 | 董事备案 |
劳小妹,执行董事兼经理,选举,是 [退出]李福祥,监事,聘用,
|
李福祥,执行董事兼经理,选举,是马史惠,监事,选举, [新增]
|
9 | 2015-12-22 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
李福祥
|
10 | 2015-12-22 | 股东变更 |
劳小妹,001,*****7,,0.0000,0.0000,0.0000, , ; [退出]
|
李福祥,001,*****8,货币,0.0000,0.0000,0.0000, , ; [新增]马史惠,001,*****7,货币,0.0000,0.0000,0.0000, , ; [新增]
|