序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴水灵 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴水灵
|
|
2 |
苏云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-01 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2021-02-01 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市海珠区工业大道南855号408室(仅限办公)
|
3 | 2017-06-01 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2017-06-01 | 企业类型变更 |
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2017-06-01 | 股东变更 |
|
吴水灵;
|
6 | 2017-05-04 | 财务负责人 |
|
王桂荣
|
7 | 2017-05-04 | 换照 |
|
换照
|
8 | 2014-03-20 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市海珠区秋月街2号104号97铺(不可作厂房使用)
|