序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余毅平 | 60% | 5160.0万人民币 |
2 | 丁冬芳 | 25% | 2150.0万人民币 |
3 | 广东天禹生物科技股份有限公司 | 10% | 860万人民币 |
4 | 杨绍达 | 5% | 430.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余毅平
|
|
2 |
丁冬芳
|
|
3 |
杨绍达
|
|
4 |
蔡敏航
|
|
5 |
蒋启东
|
|
6 |
梅伟明
|
|
7 |
何建中
|
|
8 |
王小川
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广东东汉酒业有限公司天津分公司
|
余毅平 | 2016-06-12 |
2 |
广东东汉酒业有限公司武汉分公司
|
余毅平 | 2016-05-17 |
3 |
广东东汉酒业有限公司上海分公司
|
蒋启东 | 2016-05-05 |
4 |
广东东汉酒业有限公司天河分公司
|
余毅平 | 2014-08-14 |
5 |
广东东汉酒业有限公司番禺分公司
|
余毅平 | 2014-06-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-21 | 董事备案 |
ass="change_info">余毅平,执行董事兼经理,选举,是
|
ass="change_info">蔡敏航,董事,选举, [新增]ass="change_info">丁冬芳,董事,选举, [新增]ass="change_info">何建中,监事,选举, [新增]ass="change_info">蒋启东,董事,选举, [新增]ass="change_info">梅伟明,监事会主席,选举, [新增]ass="change_info">王小川,监事,选举, [新增]ass="change_info">杨绍达,董事,选举, [新增]ass="change_info">余毅平,董事长兼经理,选举,是
|
2 | 2016-09-21 | 监事备案 |
ass="change_info">余毅平,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
|
ass="change_info">蔡敏航,董事,选举, [新增]ass="change_info">丁冬芳,董事,选举, [新增]ass="change_info">何建中,监事,选举, [新增]ass="change_info">蒋启东,董事,选举, [新增]ass="change_info">梅伟明,监事会主席,选举, [新增]ass="change_info">王小川,监事,选举, [新增]ass="change_info">杨绍达,董事,选举, [新增]ass="change_info">余毅平,董事长兼经理,选举,是 [新增]
|
3 | 2016-09-21 | 组织机构备案 |
ass="change_info">余毅平,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
|
ass="change_info">蔡敏航,董事,选举, [新增]ass="change_info">丁冬芳,董事,选举, [新增]ass="change_info">何建中,监事,选举, [新增]ass="change_info">蒋启东,董事,选举, [新增]ass="change_info">梅伟明,监事会主席,选举, [新增]ass="change_info">王小川,监事,选举, [新增]ass="change_info">杨绍达,董事,选举, [新增]ass="change_info">余毅平,董事长兼经理,选举,是 [新增]
|
4 | 2016-09-21 | 经理备案 |
ass="change_info">余毅平,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
|
ass="change_info">蔡敏航,董事,选举, [新增]ass="change_info">丁冬芳,董事,选举, [新增]ass="change_info">何建中,监事,选举, [新增]ass="change_info">蒋启东,董事,选举, [新增]ass="change_info">梅伟明,监事会主席,选举, [新增]ass="change_info">王小川,监事,选举, [新增]ass="change_info">杨绍达,董事,选举, [新增]ass="change_info">余毅平,董事长兼经理,选举,是 [新增]
|
5 | 2016-09-21 | 经理备案 |
ass="change_info">余毅平(执行董事兼经理)
|
ass="change_info">蔡敏航(董事) [新增]ass="change_info">丁冬芳(董事) [新增]ass="change_info">何建中(监事) [新增]ass="change_info">蒋启东(董事) [新增]ass="change_info">梅伟明(监事会主席) [新增]ass="change_info">王小川(监事) [新增]ass="change_info">杨绍达(董事) [新增]ass="change_info">余毅平(董事长兼经理)
|
6 | 2016-09-21 | 董事备案 |
ass="change_info">余毅平(执行董事兼经理) [退出]
|
ass="change_info">蔡敏航(董事) [新增]ass="change_info">丁冬芳(董事) [新增]ass="change_info">何建中(监事) [新增]ass="change_info">蒋启东(董事) [新增]ass="change_info">梅伟明(监事会主席) [新增]ass="change_info">王小川(监事) [新增]ass="change_info">杨绍达(董事) [新增]ass="change_info">余毅平(董事长兼经理) [新增]
|
7 | 2016-09-21 | 监事备案 |
ass="change_info">余毅平(执行董事兼经理)
|
ass="change_info">蔡敏航(董事) [新增]ass="change_info">丁冬芳(董事) [新增]ass="change_info">何建中(监事) [新增]ass="change_info">蒋启东(董事) [新增]ass="change_info">梅伟明(监事会主席) [新增]ass="change_info">王小川(监事) [新增]ass="change_info">杨绍达(董事) [新增]ass="change_info">余毅平(董事长兼经理)
|
8 | 2016-09-21 | 组织机构备案 |
ass="change_info">余毅平(执行董事兼经理)
|
ass="change_info">蔡敏航(董事) [新增]ass="change_info">丁冬芳(董事) [新增]ass="change_info">何建中(监事) [新增]ass="change_info">蒋启东(董事) [新增]ass="change_info">梅伟明(监事会主席) [新增]ass="change_info">王小川(监事) [新增]ass="change_info">杨绍达(董事) [新增]ass="change_info">余毅平(董事长兼经理)
|
9 | 2016-09-21 | 主营项目类别 |
批****业
|
商务服务业
|
10 | 2016-09-21 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|