序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广东光速通信工程有限公司 | 55% | 550.0万人民币 |
2 | 杨沁航 | 45% | 450.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄荣海
|
|
2 |
龚小雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-19 | 经理备案 |
曾雪青 [退出]
|
黄荣海 [新增]
|
2 | 2021-07-19 | 董事备案 |
曾雪青 [退出]
|
黄荣海 [新增]
|
3 | 2021-07-19 | 法定代表人变更 |
曾雪青
|
黄荣海
|
4 | 2021-07-19 | 工商登记联络员备案 |
|
曾雪梅
|
5 | 2020-09-08 | 经理备案 |
李虎 [退出]
|
曾雪青 [新增]
|
6 | 2020-09-08 | 法定代表人变更 |
李虎
|
曾雪青
|
7 | 2020-09-08 | 董事备案 |
李虎 [退出]
|
曾雪青 [新增]
|
8 | 2020-06-12 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区燕岭路120号1002A19房
|
广州市南沙区金岭南路412号二栋325房(仅限办公)
|
9 | 2020-06-12 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
10 | 2019-10-28 | 董事备案 |
杨沁航 [退出]
|
李虎 [新增]
|