序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李书平 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李书平
|
|
2 |
卓银花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-25 | 住所(经营场所)变更 |
广州市番禺区大龙街金龙路205号二楼201
|
广州市番禺区大龙街金龙路205号202
|
2 | 2021-08-25 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2021-07-02 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2021-07-02 | 住所(经营场所)变更 |
广州市番禺区化龙镇万岗路一横巷40号101房、201房、301房
|
广州市番禺区大龙街金龙路205号二楼201
|
5 | 2019-04-24 | 住所(经营场所)变更 |
广州市番禺区南村镇员岗村敦仁坊大街一巷14号B01
|
广州市番禺区化龙镇万岗路一横巷40号101房、201房、301房
|
6 | 2016-09-27 | 组织机构备案 |
李书平,执行董事兼经理,,是 [退出]卓银花,监事,,
|
李书平,执行董事兼经理,选举,是 [新增]卓银花,监事,,
|
7 | 2016-09-27 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
李书平
|
8 | 2016-09-27 | 换照 |
换照(变更前)
|
换照
|
9 | 2016-09-27 | 资金数额变更 |
10.0000 (单位:万元)
|
100.0000 (单位:万元)( + 900% )
|
10 | 2016-09-27 | 组织机构备案 |
李书平(执行董事兼经理)卓银花(监事)
|
李书平(执行董事兼经理)卓银花(监事)
|