序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李滔 | 70% | 210.0万人民币 |
2 | 李志 | 20% | 60.0万人民币 |
3 | 邓佛东 | 10% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李志
|
|
2 |
邓佛东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-22 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2021-11-22 | 股东变更 |
|
邓佛东,李志,李滔 [新增]
|
3 | 2021-08-16 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
4 | 2021-08-16 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市白云区江高镇神山郭石路338号101房
|
5 | 2019-01-07 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2019-01-07 | 营业期限变更 |
|
2015-07-17 至 长期
|
7 | 2019-01-07 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市白云区江高镇神山大道西239号之15(101)房(自主申报)
|
8 | 2019-01-07 | 注册资本(金)变更 |
|
300(万元)( + 500% )
|
9 | 2016-06-15 | 组织机构备案 |
|
邓佛东,监事,,李志,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|
10 | 2016-06-15 | 营业期限变更 |
|
2015-07-17 至 2019-05-19
|