序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙剑锋 | 90% | 225.0万人民币 |
2 | 孙敏 | 10% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙剑锋
|
|
2 |
钟建佳
|
|
3 |
刘志贵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-24 | 股东变更 |
孙剑锋,刘志贵 [退出]
|
孙剑锋,孙敏 [新增]
|
2 | 2022-02-24 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2021-02-08 | 一照多址经营场所备案 |
|
广州市南沙区北龙路120号二栋201室;广州市南沙区北龙路120号一栋202室;
|
4 | 2018-08-30 | 组织机构备案 |
刘志贵(经理)孙剑锋(执行董事)臧纯高(监事) [退出]
|
刘志贵(经理)孙剑锋(执行董事)钟建佳(监事) [新增]
|
5 | 2018-08-30 | 监事备案 |
刘志贵(经理)孙剑锋(执行董事)臧纯高(监事) [退出]
|
刘志贵(经理)孙剑锋(执行董事)钟建佳(监事) [新增]
|
6 | 2018-08-30 | 股东变更 |
刘志贵;孙剑锋;臧纯高; [退出]
|
刘志贵;孙剑锋;
|
7 | 2017-08-24 | 股东变更 |
高香云; [退出]刘志贵;孙剑锋;臧纯高;
|
刘志贵;孙剑锋;臧纯高;
|
8 | 2017-08-24 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|