序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-04 | 隶属企业变更 |
|
企业名称:上药控股(广东)大药房连锁有限公司注册号/统一社会信用代码:*****W
|
2 | 2020-08-04 | 名称变更 |
|
上药控股(广东)大药房连锁有限公司永福分店
|
3 | 2018-11-29 | 负责人变更 |
|
刘伟源 [新增]
|
4 | 2018-04-03 | 负责人变更 |
|
张春华 [新增]
|
5 | 2017-08-24 | 负责人变更 |
|
李亚梅 [新增]
|
6 | 2016-04-13 | 换照 |
|
换照
|
7 | 2016-04-13 | 财务负责人 |
|
张桂娟
|
8 | 2015-06-05 | 换照 |
|
换照
|