序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 其他股东 | 62.20102% | 59064.0288万人民币 |
2 | 深圳市东阳光实业****展有限公司 | 37.79898% | 35892.66万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张红伟
|
|
2 |
谢娟
|
|
3 |
付海亮
|
|
4 |
覃继伟
|
|
5 |
张寓帅
|
|
6 |
钟章保
|
|
7 |
李义涛
|
|
8 |
唐新****
|
|
9 |
张英俊
|
|
10 |
吕文进
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-18 | 高级管理人员备案 |
唐新****(董事);李义涛(董事,总经理);张英俊(董事);张红伟(董事长,董事);付海亮(独立董事);覃继伟(独立董事);钟章保(董事);谢娟(独立董事);李宝良(监事);吕文进(监事会主席,职工监事);周晓军(职工监事);张寓帅(董事);
|
张红伟(董事,董事长);谢娟(独立董事);邓新华(董事);李宝良(监事会主席,监事);付海亮(独立董事);覃继伟(独立董事);钟章保(董事);李义涛(董事,总经理);张光芒(董事);何鑫(职工监事);王文钧(董事);金成毅(职工监事);
|
2 | 2020-04-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张寓帅
|
张红伟
|
3 | 2020-04-28 | 法定代表人变更 |
张寓帅
|
张红伟
|
4 | 2020-04-28 | 章程备案 |
|
章程
|
5 | 2020-04-28 | 高级管理人员备案 |
卢建权(董事) [退出]李义涛(董事)何凤荣(董事) [退出]张红伟(董事,总经理)张再鸿(独立董事) [退出]徐友龙(独立董事) [退出]张寓帅(董事长,董事)钟章保(董事)谢娟(独立董事)杨冉峰(监事) [退出]肖前进(监事) [退出]李宝良(监事)吕文进(监事会主席,职工监事)周晓军(职工监事)
|
唐新****(董事) [新增]李义涛(董事,总经理)张英俊(董事) [新增]张红伟(董事长,董事)付海亮(独立董事) [新增]覃继伟(独立董事) [新增]钟章保(董事)谢娟(独立董事)李宝良(监事)吕文进(监事会主席,职工监事)周晓军(职工监事)张寓帅(董事)
|
6 | 2018-09-17 | 注册资本(金)变更 |
246887.390900
|
301389.725900( + 22.07579% )
|
7 | 2018-09-17 | 章程备案 |
章程修正案
|
章程
|
8 | 2017-01-20 | 其他 |
汉族
|
AE01
|
9 | 2017-01-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭京平
|
张寓帅
|
10 | 2017-01-20 | 法定代表人 |
郭京平
|
张寓帅
|