序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广东省韶铸集团有限公司(韶关铸锻总厂) | 100% | 1200.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨李明
|
|
2 |
贺展伦
|
|
3 |
刘海兵
|
|
4 |
朱剑锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-10 | 高级管理人员备案 |
贺展伦(董事)杨李明(董事长,董事)朱剑锋(监事)马杰(董事,经理) [退出]
|
贺展伦(董事)杨李明(董事,董事长)朱剑锋(监事)刘海兵(经理,董事) [新增]
|
2 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案 |
杨李明(董事长,董事)黄建文(董事) [退出]朱剑锋(监事)马杰(董事,经理)
|
贺展伦(董事) [新增]杨李明(董事,董事长)朱剑锋(监事)马杰(董事,经理)
|
3 | 2021-11-02 | 法定代表人 |
|
杨李明
|
4 | 2021-11-02 | 法定代表人变更 |
刘啟平
|
杨李明
|
5 | 2021-11-02 | 高级管理人员备案 |
刘啟平(董事,董事长) [退出]马杰(经理,董事)张成婷(董事) [退出]朱剑锋(监事)
|
杨李明(董事,董事长) [新增]黄建文(董事) [新增]朱剑锋(监事)马杰(董事,经理)
|
6 | 2020-03-02 | 高级管理人员备案 |
王勇(经理) [退出]刘啟平(董事长,董事)王勇(董事) [退出]张成婷(董事)朱剑锋(监事)
|
刘啟平(董事,董事长)马杰(经理,董事) [新增]张成婷(董事)朱剑锋(监事)
|
7 | 2018-06-08 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
8 | 2018-06-08 | 法定代表人 |
张静
|
刘啟平
|