序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁军 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 孙静 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁军
|
|
2 |
孙静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-21 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-11-09
|
2022-07-18
|
2 | 2022-07-21 | 指定联系人 |
|
梁军
|
3 | 2022-07-21 | 成员 |
孙静(监事)
|
庄旭端(监事)
|
4 | 2022-07-21 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
梁军 80.0(万元)80.00% 孙静 20.0(万元)20.00%
|
梁军 80.0(万元)80.00% 庄旭端 20.0(万元)20.00%
|
5 | 2021-11-11 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2001-12-19至2021-12-19
|
永续经营
|
6 | 2021-11-11 | 章程或章程修正案通过日期 |
2017-07-13
|
2021-11-09
|
7 | 2021-11-11 | 章程修正案 |
|
|
8 | 2021-11-11 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2001-12-19,2021-12-19,20
|
2001-12-19,,
|
9 | 2017-07-13 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
名称:梁军,出资额:80,出资比例:80名称:孙静,出资额:20,出资比例:20
|
名称:孙静,出资额:20,出资比例:20名称:梁军,出资额:80,出资比例:80
|
10 | 2017-07-13 | 统一社会信用代码 |
|
*****8
|