序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 葛正研 | 100% | 20.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱树娟
|
|
2 |
钟妮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-28 | 一般经营项目 |
经济信息咨询(不含限制项目);商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询;财务管理咨询,代理记帐,担任财税顾问,财税咨询、审计咨询
|
经济信息咨询(不含限制项目);商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询;财务管理咨询,代理记帐,担任财税顾问,财税咨询、审计咨询;五金、交电、电器、机械及材料、装饰材料的批****和零售等。
|
2 | 2019-08-28 | 章程备案 |
2016-06-02
|
2019-07-26
|
3 | 2019-08-28 |
经济信息咨询(不含限制项目);商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询;财务管理咨询,代理记帐,担任财税顾问,财税咨询、审计咨询
|
经济信息咨询(不含限制项目);商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询;财务管理咨询,代理记帐,担任财税顾问,财税咨询、审计咨询;五金、交电、电器、机械及材料、装饰材料的批****和零售等。
|
|
4 | 2017-11-29 | 成员 |
葛正研(执行董事),周志强(监事),葛正研(总经理)
|
朱树娟(执行董事),钟妮(监事),朱树娟(总经理)
|
5 | 2017-11-29 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
葛正研
|
朱树娟
|
6 | 2017-11-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
工商联络员:葛正研;监事:周志强;总经理:葛正研;董事长:葛正研;法定代表人:葛正研;
|
董事长:朱树娟;监事:钟妮;工商联络员:朱树娟;总经理:朱树娟;法定代表人:朱树娟;
|
7 | 2017-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事:周志强 [退出]执行董事:葛正研 [退出]总经理:葛正研 [退出]
|
总经理:朱树娟 [新增]执行董事:朱树娟 [新增]监事:钟妮 [新增]
|
8 | 2017-11-29 | 董事长或执行董事成员 |
葛正研(执行董事) [退出]
|
朱树娟(执行董事) [新增]
|
9 | 2017-11-29 | 监事信息 |
周志强(监事) [退出]
|
钟妮(监事) [新增]
|
10 | 2017-11-29 | 总经理 |
葛正研(总经理) [退出]
|
朱树娟(总经理) [新增]
|