序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | Willis Towers Watson US LLC | 100% | 455.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐汇智
|
|
2 |
Scott James Burnett
|
|
3 |
樊淑英
|
|
4 |
ALAN JOSEPH BREDIN
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司广州分公司
|
徐汇智 | 2007-08-06 |
2 |
韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司上海分公司
|
徐汇智 | 2006-07-13 |
3 |
韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司北京分公司
|
徐汇智 | 2004-10-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-28 | 成员 |
袁凌梓
|
徐汇智
|
2 | 2020-09-28 | 成员 |
袁凌梓(总经理),袁凌梓(董事长)
|
徐汇智(总经理),徐汇智(董事长)
|
3 | 2020-09-28 | 董事长或执行董事成员 |
袁凌梓(总经理), [退出]袁凌梓(董事长) [退出]
|
徐汇智(总经理), [新增]徐汇智(董事长) [新增]
|
4 | 2020-09-28 | 升级换照 |
|
|
5 | 2020-09-28 | 总经理 |
袁凌梓(总经理), [退出]袁凌梓(董事长) [退出]
|
徐汇智(总经理), [新增]徐汇智(董事长) [新增]
|
6 | 2020-09-28 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
袁凌梓 [退出]
|
徐汇智 [新增]
|
7 | 2019-06-14 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
TOWERS WATSON DELAWARE INC. 455.0(万元)100.00%
|
Willis Towers Watson US LLC 455.0(万元)100.00%
|
8 | 2019-06-14 | 章程备案 |
|
|
9 | 2019-06-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
10 | 2019-04-08 | 成员 |
FerdinandLimGinete(监事),ScottJamesBurnett(董事),江为加(董事)
|
ScottJamesBurnett(董事),樊淑英(董事),AlanJosephBredin(监事)
|