序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 香港玉兔装饰设计工程有限公司 | ||
2 | 深圳市玉兔装饰精品有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶瓴君
|
|
2 |
丘维瞻叶兵
|
|
3 |
丘维瞻郑琼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2001-10-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
2 | 2001-10-30 | 实收资本变更 |
|
|
3 | 2001-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2001-10-30 | 其他事项备案 |
|
|
5 | 1998-05-04 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
|
|
6 | 1997-06-23 | 投资总额变更 |
|
|
7 | 1997-06-23 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
8 | 1997-06-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
9 | 1997-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|