序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋红玲 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋红玲
|
|
2 |
李凡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-02 | 成员 |
王水鑫(监事)
|
李凡(监事)
|
2 | 2021-04-02 | 监事信息 |
王水鑫(监事) [退出]
|
李凡(监事) [新增]
|
3 | 2021-03-26 | 地址 |
深圳市宝安区沙井街道衙边工业区C4栋一楼
|
深圳市宝安区沙井街道共和社区新桥同富裕工业区恒明珠科技园5栋二层
|
4 | 2021-03-26 | 章程修正案 |
|
|
5 | 2021-03-26 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2021-03-24
|
6 | 2021-03-26 | 升级换照 |
91440300MA5DLYWD5H
|
91440300MA5DLYWD5H
|