序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘允雄 | 80% | 160万人民币 |
2 | 陈海雄 | 20% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘允雄
|
|
2 |
刘海雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-26 | 清算组备案 |
|
刘允雄,游林
|
2 | 2019-12-25 | 升级换照 |
|
|
3 | 2019-12-25 | 章程修正案 |
|
|
4 | 2019-12-25 | 章程备案 |
|
2019-12-24
|
5 | 2019-12-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
深圳市龙华区大浪街道新石社区新华荣小区33号206
|
6 | 2017-02-24 | 其他事项备案 |
|
*****2
|
7 | 2017-02-24 | 一照一码换照 |
|
|
8 | 2014-06-24 | 其他事项备案 |
|
商事登记换照
|
9 | 2014-06-24 | 住所 |
|
深圳市南山区南山街道南山大道1004号深意工业大厦二楼东201
|
10 | 2014-06-24 | 商事登记换照 |
|
|