序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张俊士 | 100% | 5200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张俊士
|
|
2 |
常振辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-21 | 注册资本(万元) |
10 人民币
|
5200 人民币( + 51900% )
|
2 | 2018-12-21 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张俊士 10.0(万元)100.00%
|
张俊士 5200.0(万元)100.00%
|
3 | 2018-12-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:张俊士、出资额:10.000000、出资比例:100.000000;
|
股东名称:张俊士、出资额:5200.000000( + 51900% )、出资比例:100.000000;
|
4 | 2018-12-21 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10
|
5200( + 51900% )
|
5 | 2018-12-21 | 章程备案 |
2018-09-18
|
2018-12-19
|
6 | 2018-09-25 | 成员 |
刘小玲(监事),赖燕飞(总经理),赖燕飞(执行董事)
|
张俊士(总经理),常振辉(监事),张俊士(执行董事)
|
7 | 2018-09-25 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
赖燕飞 10.0(万元)100.00%
|
张俊士 10.0(万元)100.00%
|
8 | 2018-09-25 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
赖燕飞
|
张俊士
|
9 | 2018-09-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
监事:刘小玲;总经理:赖燕飞;董事长:赖燕飞;股东:赖燕飞;法定代表人:赖燕飞;工商联络员:赖燕飞;
|
法定代表人:张俊士;监事:常振辉;工商联络员:张俊士;股东:;董事长:张俊士;总经理:张俊士;
|
10 | 2018-09-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:赖燕飞、出资额:10.000000、出资比例:100.000000; [退出]
|
股东名称:张俊士、出资额:10.000000、出资比例:100.000000; [新增]
|