序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王阳春 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王阳春
|
|
2 |
刘焕新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-06 | 地址 |
深圳市光明区公明街道上村社区民生路140号703-D
|
深圳市龙华区大浪街道同胜社区三角山1号7栋501
|
2 | 2021-01-06 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2021-01-06 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-11-05
|
2020-12-29
|
4 | 2020-11-12 | 成员 |
刘玉芳(执行董事),刘玉芳(总经理),林世民(监事)
|
王阳春(执行董事),王阳春(总经理),刘焕新(监事)
|
5 | 2020-11-12 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-04-29
|
2020-11-05
|
6 | 2020-11-12 | 一般经营项目 |
国内货运代理,经济信息咨询(不含金融证券等限制项目),国内商业,物资供销业(不含专营、专控和专卖商品)。
|
投资兴办实业(具体项目另行申报);电子元器件、电子产品、机械设备、五金制品、金属材料、建筑材料销售、钢材、包装材料、箱包、日用百货的销售;国内贸易,经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)
|
7 | 2020-11-12 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
刘玉芳 [退出]
|
王阳春 [新增]
|
8 | 2020-11-12 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
林世民 12.0(万元)40.00% [退出]刘玉芳 18.0(万元)60.00% [退出]
|
王阳春 30.0(万元)100.00% [新增]
|
9 | 2020-11-12 | 股权和公证书 |
|
|
10 | 2020-11-12 | 章程 |
|
|