序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 兰州大洋化学有限责任公司 | 51% | 51万人民币 |
2 | 陈一凡 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈一凡
|
|
2 |
胡金荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-21 | 成员 |
高小华(执行董事),高小华(总经理)
|
陈一凡(总经理),陈一凡(执行董事)
|
2 | 2021-04-21 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
高小华
|
陈一凡
|
3 | 2021-04-21 | 总经理 |
高小华(执行董事), [退出]高小华(总经理) [退出]
|
陈一凡(总经理), [新增]陈一凡(执行董事) [新增]
|
4 | 2021-04-21 | 指定联系人 |
胡金荣
|
陈一凡
|
5 | 2021-04-21 | 董事长或执行董事成员 |
高小华(执行董事), [退出]高小华(总经理) [退出]
|
陈一凡(总经理), [新增]陈一凡(执行董事) [新增]
|
6 | 2021-04-09 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
胡金荣 49.0(万元)49.00%兰州大洋化学有限责任公司 51.0(万元)51.00%
|
陈一凡 49.0(万元)49.00%兰州大洋化学有限责任公司 51.0(万元)51.00%
|
7 | 2021-04-09 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-06-29
|
2021-04-06
|
8 | 2020-07-13 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2005-08-22至2020-08-22
|
永续经营
|
9 | 2020-07-13 | 成员 |
胡金荣(总经理),吴长安(执行董事),靳钧(监事)
|
高小华(总经理),胡金荣(监事),高小华(执行董事)
|
10 | 2020-07-13 | 总经理 |
胡金荣(总经理),吴长安(执行董事), [退出]靳钧(监事) [退出]
|
高小华(总经理), [新增]胡金荣(监事),高小华(执行董事) [新增]
|