序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庞宇霞 | 50% | 300万人民币 |
2 | 戴永锷 | 45% | 270万人民币 |
3 | 戴博 | 5% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庞宇霞
|
|
2 |
戴永锷
|
|
3 |
戴博
|
|
4 |
詹世呈
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-20 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-08-17
|
2022-07-13
|
2 | 2022-07-20 | 指定联系人 |
戴永锷
|
庞宇霞
|
3 | 2022-07-20 | 市场主体类型 |
有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2022-07-20 | 成员 |
戴永锷(执行董事),戴博(监事),戴永锷(总经理)
|
庞宇霞(总经理),詹世呈(监事),庞宇霞(执行董事)
|
5 | 2022-07-20 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
戴永锷 270.0(万元)90.00% 戴博 30.0(万元)10.00%
|
庞宇霞 300.0(万元)100.00%
|
6 | 2022-07-20 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
戴永锷
|
庞宇霞
|
7 | 2022-07-20 | 地址 |
深圳市宝安区松岗街道松涛社区朝阳四街宏昌大厦302
|
深圳市南山区南山街道荔湾社区前海路0199号恒立心海湾花园3栋A2201
|
8 | 2021-08-20 | 市场主体类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司
|
9 | 2021-08-20 | 成员 |
裴家龙(总经理),李爽(监事),裴家龙(执行董事)
|
戴永锷(执行董事),戴博(监事),戴永锷(总经理)
|
10 | 2021-08-20 | 指定联系人 |
裴家龙
|
戴永锷
|