序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺斌 | 38% | 190.0万人民币 |
2 | 冯肖平 | 15% | 75.0万人民币 |
3 | 曾松溪 | 15% | 75.0万人民币 |
4 | 房秋芳 | 12% | 60.0万人民币 |
5 | 周小翠 | 10% | 50.0万人民币 |
6 | 傅维劼 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁春梅
|
|
2 |
曾松溪
|
|
3 |
傅维劼
|
|
4 |
周小翠
|
|
5 |
贺斌
|
|
6 |
房秋芳
|
|
7 |
冯肖平
|
|
8 |
刘泽鑫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-24 | 成员 |
周小翠(董事),房秋芳(董事),贺斌(董事),傅维劼(董事)
|
周小翠(董事),房秋芳(董事),贺斌(董事),冯肖平(董事),傅维劼(董事)
|
2 | 2021-09-24 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-08-09
|
2021-09-17
|
3 | 2021-09-24 | 股权和公证书 |
|
|
4 | 2021-09-24 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曾松溪 150.0(万元)30.00%贺斌 190.0(万元)38.00%房秋芳 60.0(万元)12.00%傅维劼 50.0(万元)10.00%周小翠 50.0(万元)10.00%
|
曾松溪 75.0(万元)15.00%贺斌 190.0(万元)38.00%房秋芳 60.0(万元)12.00%傅维劼 50.0(万元)10.00%周小翠 50.0(万元)10.00%冯肖平 75.0(万元)15.00%
|
5 | 2021-09-24 | 章程 |
|
|
6 | 2021-09-24 | 其他董事信息 |
周小翠(董事),房秋芳(董事),贺斌(董事),傅维劼(董事)
|
周小翠(董事),房秋芳(董事),贺斌(董事),冯肖平(董事), [新增]傅维劼(董事)
|
7 | 2021-08-27 | 成员 |
傅维劼(董事),房秋芳(董事),贺斌(董事)
|
傅维劼(董事),周小翠(董事),房秋芳(董事),贺斌(董事)
|
8 | 2021-08-27 | 股权和公证书 |
|
|
9 | 2021-08-27 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-05-17
|
2021-08-09
|
10 | 2021-08-27 | 其他董事信息 |
傅维劼(董事),房秋芳(董事),贺斌(董事)
|
傅维劼(董事),周小翠(董事), [新增]房秋芳(董事),贺斌(董事)
|