序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛婷 | 70% | 1400万人民币 |
2 | 徐莉 | 30% | 600万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛婷
|
|
2 |
徐莉
|
|
3 |
邹萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-16 | 成员 |
陈煜懿(执行董事)
|
薛婷(执行董事)
|
2 | 2021-11-16 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
陈煜懿
|
薛婷
|
3 | 2021-11-16 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-01-19
|
2021-11-14
|
4 | 2021-11-16 | 股权和公证书 |
|
|
5 | 2021-11-16 | 董事长或执行董事成员 |
陈煜懿(执行董事) [退出]
|
薛婷(执行董事) [新增]
|
6 | 2021-11-16 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐莉 600.0(万元)30.00%陈煜懿 1400.0(万元)70.00%
|
徐莉 600.0(万元)30.00%薛婷 1400.0(万元)70.00%
|
7 | 2021-01-29 | 市场主体类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司
|
8 | 2021-01-29 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2013-01-08至2023-01-08
|
永续经营
|
9 | 2021-01-29 | 成员 |
薛婷(监事)
|
徐莉(总经理),邹萍(监事),陈煜懿(执行董事)
|
10 | 2021-01-29 | 升级换照 |
|
|