序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈文健 | 50% | 50万人民币 |
2 | 王武贤 | 50% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王武贤
|
|
2 |
陈文健
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-05 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-05-28
|
2021-12-31
|
2 | 2022-01-05 | 地址 |
深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心B座1820(入驻深圳市信道诚商务秘书有限公司)
|
深圳市龙华区民治街道北站社区樟坑华侨新村天辅星大厦501Z
|
3 | 2020-05-29 | 章程修正案 |
|
|
4 | 2020-05-29 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-02-22
|
2020-05-28
|
5 | 2020-05-29 | 地址 |
深圳市龙岗区龙岗街道南联社区上龙塘路13号502
|
深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心B座1820(入驻深圳市信道诚商务秘书有限公司)
|
6 | 2020-03-27 | 指定联系人 |
陈晓双(监事),张乐乐(总经理),张乐乐(执行董事)
|
王武贤(总经理),陈文健(监事),王武贤(执行董事)
|
7 | 2020-03-27 | 指定联系人 |
张乐乐 50.0(万元)50.00% 陈晓双 50.0(万元)50.00%
|
王武贤 50.0(万元)50.00% 陈文健 50.0(万元)50.00%
|
8 | 2020-03-27 | 成员 |
陈晓双(监事),张乐乐(总经理),张乐乐(执行董事)
|
王武贤(总经理),陈文健(监事),王武贤(执行董事)
|
9 | 2020-03-27 | 监事信息 |
陈晓双(监事), [退出]张乐乐(总经理), [退出]张乐乐(执行董事) [退出]
|
王武贤(总经理), [新增]陈文健(监事), [新增]王武贤(执行董事) [新增]
|
10 | 2020-03-27 | 总经理 |
陈晓双(监事), [退出]张乐乐(总经理), [退出]张乐乐(执行董事) [退出]
|
王武贤(总经理), [新增]陈文健(监事), [新增]王武贤(执行董事) [新增]
|