序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马阳 | 70% | 210万人民币 |
2 | 武文彬 | 30% | 90万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马阳
|
|
2 |
武文彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-03 | 成员 |
朱振奎(监事)
|
武文彬(监事)
|
2 | 2020-01-03 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
武文彬 90.0(万元)30.00% 马阳 120.0(万元)40.00% 朱振奎 90.0(万元)30.00%
|
马阳 210.0(万元)70.00% 武文彬 90.0(万元)30.00%
|
3 | 2020-01-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
4 | 2020-01-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
5 | 2020-01-03 | 章程备案 |
2017-04-25
|
2019-12-24
|
6 | 2017-04-28 | 统一社会信用代码 |
|
*****M
|
7 | 2017-04-28 | 其他事项备案 |
|
*****M
|
8 | 2017-04-28 | 章程或章程修正案通过日期 |
2015-01-15
|
2017-04-25
|
9 | 2017-04-28 | 章程 |
|
|
10 | 2017-04-28 | 住所 |
深圳市龙华新区龙华街道布龙路与人民路交汇处恒江大厦13楼1301
|
深圳市龙华区民治街道民治大道567号优城大厦2107
|