序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-25 | 隶属企业信息信息 |
深圳市深燃石油气有限公司
|
深圳市深燃石油气有限公司
|
2 | 2022-03-25 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
杨定荣
|
黎亮
|
3 | 2020-04-24 | 隶属企业信息信息 |
杨凌辉
|
杨定荣
|
4 | 2020-04-24 | 隶属企业信息信息 |
深圳市深燃石油气有限公司
|
深圳市深燃石油气有限公司
|
5 | 2020-04-24 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
杨凌辉 [退出]
|
杨定荣 [新增]
|
6 | 2020-04-24 | 升级换照 |
|
|
7 | 2018-09-07 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
陈明芳
|
杨凌辉
|
8 | 2018-09-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:陈明芳;
|
法定代表人:杨凌辉;
|
9 | 2017-10-30 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
杨凌辉
|
陈明芳
|
10 | 2017-10-30 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2011-05-16至2021-05-16
|
自2011-05-16至2042-12-31
|