序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐茶兰 | 90% | 9.0万人民币 |
2 | 柯逢春 | 10% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
段载辉
|
|
2 |
柯逢春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-23 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-01-16
|
2020-10-16
|
2 | 2020-10-23 | 地址 |
深圳市宝安区西乡街道铁岗村益成工业园A栋5楼E区2号
|
深圳市宝安区西乡街道共乐社区共和工业路48号白鹿广场C1栋502-3
|
3 | 2020-10-23 | 升级换照 |
|
|
4 | 2020-10-23 | 章程修正案 |
|
|
5 | 2018-01-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:柯逢春、出资额:1.000000、出资比例:10.000000;股东名称:柯长文、出资额:9.000000、出资比例:90.000000; [退出]
|
股东名称:柯逢春、出资额:1.000000、出资比例:10.000000;股东名称:徐茶兰、出资额:9.000000、出资比例:90.000000; [新增]
|
6 | 2018-01-24 | 章程或章程修正案通过日期 |
2017-06-08
|
2018-01-16
|
7 | 2018-01-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
名称:柯逢春,出资额:1,出资比例:10名称:柯长文,出资额:9,出资比例:90 [退出]
|
名称:柯逢春,出资额:1,出资比例:10名称:徐茶兰,出资额:9,出资比例:90 [新增]
|
8 | 2017-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
总经理:柯长文 [退出]执行董事:柯长文 [退出]
|
执行董事:段载辉 [新增]总经理:段载辉 [新增]
|
9 | 2017-11-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:柯长文;董事长:柯长文;总经理:柯长文;
|
法定代表人:段载辉;总经理:段载辉;董事长:段载辉;
|
10 | 2017-11-29 | 总经理 |
柯长文(总经理) [退出]
|
段载辉(总经理) [新增]
|