序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 万光荣 | 55% | 27.5万人民币 |
2 | 韩雅琪 | 45% | 22.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
万光荣
|
|
2 |
韩雅琪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-28 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2012-03-14至2022-03-14
|
永续经营
|
2 | 2020-10-28 | 成员 |
陈定妮(总经理),陈定妮(执行董事)
|
万光荣(执行董事),万光荣(总经理)
|
3 | 2020-10-28 | 指定联系人 |
陈定妮
|
万光荣
|
4 | 2020-10-28 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2012-03-14,2022-03-14,10
|
2012-03-14,,
|
5 | 2020-10-28 | 章程或章程修正案通过日期 |
2019-05-20
|
2020-10-28
|
6 | 2020-10-28 | 升级换照 |
|
|
7 | 2020-10-28 | 总经理 |
陈定妮(执行董事), [退出]陈定妮(总经理) [退出]
|
万光荣(执行董事), [新增]万光荣(总经理) [新增]
|
8 | 2020-10-28 | 地址 |
深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华明工业区A栋1楼B
|
深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口华明工业园厂房1栋101
|
9 | 2020-10-28 | 董事长或执行董事成员 |
陈定妮(执行董事), [退出]陈定妮(总经理) [退出]
|
万光荣(执行董事), [新增]万光荣(总经理) [新增]
|
10 | 2020-10-28 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
陈定妮 [退出]
|
万光荣 [新增]
|