序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 兰起兵 | 35% | 35万人民币 |
2 | 王杰 | 30% | 30万人民币 |
3 | 张大亮 | 20% | 20万人民币 |
4 | 刘宇 | 5% | 5万人民币 |
5 | 李林 | 5% | 5万人民币 |
6 | 王晶波 | 5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
兰起兵
|
|
2 |
王杰
|
|
3 |
李林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-07 | 成员 |
王杰(总经理),李林(监事),张大亮(执行董事)
|
李林(监事),王杰(总经理),兰起兵(执行董事)
|
2 | 2020-08-07 | 成员 |
张大亮
|
兰起兵
|
3 | 2020-08-07 | 成员 |
李林5.0(万元)5.00%刘宇5.0(万元)5.00%王晶波5.0(万元)5.00%张大亮55.0(万元)55.00%王杰30.0(万元)30.00%
|
张大亮20.0(万元)20.00%刘宇5.0(万元)5.00%兰起兵35.0(万元)35.00%李林5.0(万元)5.00%王杰30.0(万元)30.00%王晶波5.0(万元)5.00%
|
4 | 2020-08-07 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王晶波 5.0(万元)5.00%张大亮 55.0(万元)55.00%王杰 30.0(万元)30.00%刘宇 5.0(万元)5.00%李林 5.0(万元)5.00%
|
王晶波 5.0(万元)5.00%张大亮 20.0(万元)20.00%王杰 30.0(万元)30.00%刘宇 5.0(万元)5.00%李林 5.0(万元)5.00%兰起兵 35.0(万元)35.00% [新增]
|
5 | 2020-08-07 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-06-03
|
2020-08-06
|
6 | 2020-08-07 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
张大亮 [退出]
|
兰起兵 [新增]
|
7 | 2020-08-07 | 董事长或执行董事成员 |
王杰(总经理),李林(监事),张大亮(执行董事) [退出]
|
李林(监事),王杰(总经理),兰起兵(执行董事) [新增]
|
8 | 2020-08-07 | 升级换照 |
|
|
9 | 2020-07-21 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-09-21
|
2020-06-03
|
10 | 2020-07-21 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李林 5.0(万元)5.00%刘宇 5.0(万元)5.00%张大亮 35.0(万元)35.00%王杰 30.0(万元)30.00%王晶波 5.0(万元)5.00%王铁 20.0(万元)20.00% [退出]
|
李林 5.0(万元)5.00%刘宇 5.0(万元)5.00%张大亮 55.0(万元)55.00%王杰 30.0(万元)30.00%王晶波 5.0(万元)5.00%
|