序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕海飞 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕海飞
|
|
2 |
曾宪中
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-08 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2012-06-07,2022-06-07,10
|
2012-06-07,,
|
2 | 2022-07-08 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2022-07-08 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2022-07-05
|
4 | 2022-07-08 | 指定联系人 |
俞晗
|
吕海飞
|
5 | 2022-07-08 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2012-06-07至2022-06-07
|
永续经营
|
6 | 2017-11-30 | 统一社会信用代码 |
|
*****0X3
|
7 | 2017-11-30 | 其他事项备案 |
|
*****0X3
|
8 | 2013-03-29 | 其他事项备案 |
|
|
9 | 2013-03-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市宝安区沙井街道上寮社区广深路沙井段360-2(办公场所)
|
深圳市宝安区松岗街道广深路松岗段109号金海大厦212
|
10 | 2013-03-29 | 指定联系人 |
|
俞晗
|