序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 诚通证券股份有限公司 | 60% | 7500万人民币 |
2 | 日兴资产管理有限公司 | 40% | 5000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张威
|
|
2 |
罗小平
|
|
3 |
吕秋梅
|
|
4 |
Allen Yan
|
|
5 |
席德应
|
|
6 |
张帆
|
|
7 |
宗文龙
|
|
8 |
李曙光
|
|
9 |
罗林
|
|
10 |
刘宇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
融通基金管理有限公司成都分公司
|
欧文 | 2015-09-01 |
2 |
融通基金管理有限公司上海分公司
|
刘宏 | 2005-05-20 |
3 |
融通基金管理有限公司北京分公司
|
王谊楠 | 2004-09-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-15 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
2 | 2022-08-15 | 其他董事信息 |
|
|
3 | 2022-08-15 | 成员 |
|
|
4 | 2022-08-15 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
5 | 2022-06-13 | 成员 |
|
|
6 | 2022-06-13 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
|
|
7 | 2022-06-13 | 升级换照 |
|
|
8 | 2022-06-13 | 董事长或执行董事成员 |
|
|
9 | 2020-03-05 | 成员 |
|
|
10 | 2020-03-05 | 其他董事信息 |
|
|