序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金鑫 | 100% | 800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金鑫
|
|
2 |
谢桂武
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-13 | 成员 |
戴家(执行董事),戴家(总经理)
|
金鑫(总经理),金鑫(执行董事)
|
2 | 2020-03-13 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
戴家 [退出]
|
金鑫 [新增]
|
3 | 2020-03-13 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
戴家 800.0(万元)100.00% [退出]
|
金鑫 800.0(万元)100.00% [新增]
|
4 | 2020-03-13 | 升级换照 |
|
|
5 | 2020-03-13 | 总经理 |
戴家(执行董事), [退出]戴家(总经理) [退出]
|
金鑫(总经理), [新增]金鑫(执行董事) [新增]
|
6 | 2020-03-13 | 章程或章程修正案通过日期 |
2017-03-10
|
2020-03-10
|
7 | 2020-03-13 | 地址 |
深圳市光明新区公明街道李松蓢社区第一工业区炮台路48号创新云谷厂房H栋8楼B
|
深圳市光明区公明街道李松蓢社区第一工业区炮台路48号创新云谷厂房H栋802
|
8 | 2020-03-13 | 董事长或执行董事成员 |
戴家(执行董事), [退出]戴家(总经理) [退出]
|
金鑫(总经理), [新增]金鑫(执行董事) [新增]
|
9 | 2020-03-13 | 许可信息 |
《建设项目环境影响审查批复》()
|
《建设项目环境影响审查批复》(),《建设项目环境影响审查批复》()
|
10 | 2019-07-05 | 成员 |
石磊(监事)
|
谢桂武(监事)
|