序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 薛淑锐 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛淑锐
|
|
2 |
李雯雅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-01 | 成员 |
李雪姣(执行董事),李雪姣(总经理)
|
薛淑锐(总经理),薛淑锐(执行董事)
|
2 | 2021-12-01 | 指定联系人 |
李雪姣
|
薛淑锐
|
3 | 2021-12-01 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李雪姣 10.0(万元)100.00%
|
薛淑锐 10.0(万元)100.00%
|
4 | 2021-12-01 | 总经理 |
李雪姣(执行董事), [退出]李雪姣(总经理) [退出]
|
薛淑锐(总经理), [新增]薛淑锐(执行董事) [新增]
|
5 | 2021-12-01 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-03-26
|
2021-11-30
|
6 | 2021-12-01 | 章程 |
|
|
7 | 2021-12-01 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
李雪姣
|
薛淑锐
|
8 | 2021-12-01 | 董事长或执行董事成员 |
李雪姣(执行董事), [退出]李雪姣(总经理) [退出]
|
薛淑锐(总经理), [新增]薛淑锐(执行董事) [新增]
|
9 | 2021-12-01 | 股权和公证书 |
|
|
10 | 2020-04-02 | 成员 |
丁小莉(总经理),张淑怡(监事),丁小莉(执行董事)
|
李雯雅(监事),李雪姣(总经理),李雪姣(执行董事)
|