序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈治国 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈治国
|
|
2 |
曾凤球
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-19 | 成员 |
李程诚(总经理),李程诚(执行董事)
|
陈治国(执行董事),陈治国(总经理)
|
2 | 2019-04-19 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李程诚 100.0(万元)100.00%
|
陈治国 100.0(万元)100.00%
|
3 | 2019-04-19 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
李程诚
|
陈治国
|
4 | 2019-04-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
总经理:李程诚;董事长:李程诚;股东:李程诚;法定代表人:李程诚;
|
股东:;总经理:陈治国;法定代表人:陈治国;董事长:陈治国;
|
5 | 2019-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
总经理:李程诚 [退出]执行董事:李程诚 [退出]
|
总经理:陈治国 [新增]执行董事:陈治国 [新增]
|
6 | 2019-04-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:李程诚、出资额:100.000000、出资比例:100.000000; [退出]
|
股东名称:陈治国、出资额:100.000000、出资比例:100.000000; [新增]
|
7 | 2019-04-19 | 章程备案 |
2018-10-25
|
2019-04-09
|
8 | 2018-11-20 | 成员 |
黄力军(执行董事),黄力军(总经理)
|
李程诚(总经理),李程诚(执行董事)
|
9 | 2018-11-20 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
黄力军 100.0(万元)100.00%
|
李程诚 100.0(万元)100.00%
|
10 | 2018-11-20 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
黄力军
|
李程诚
|