序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾磊 | 90% | 2700万人民币 |
2 | 饶小莹 | 10% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾磊
|
|
2 |
饶小莹
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市思必达物流有限公司宝安山城物流园分公司
|
曾磊 | 2018-06-07 |
2 |
深圳市思必达物流有限公司宝安宝运达物流园分公司
|
曾磊 | 2018-06-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-24 | 统一社会信用代码 |
|
*****T
|
2 | 2020-07-28 | 成员 |
|
饶小莹300.0(万元)10.00%曾磊2700.0(万元)90.00%
|
3 | 2020-07-28 | 注册资本(万元) |
|
3000 人民币( + 1400% )
|
4 | 2020-07-28 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
|
永续经营
|
5 | 2020-07-28 | 成员 |
|
饶小莹(监事)
|
6 | 2020-07-28 | 监事信息 |
|
饶小莹(监事) [新增]
|
7 | 2020-07-28 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
饶小莹 300.0(万元)10.00% [新增]曾磊 2700.0(万元)90.00%
|
8 | 2020-07-28 | 注册资本 |
|
3000,156( + 1398.90885% )
|
9 | 2020-07-28 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
|
2013-02-26,,
|
10 | 2020-07-28 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
2020-07-27
|