序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳联丰国际货运有限公司 | 90% | 540万人民币 |
2 | 中联运通控股集团有限公司 | 10% | 60万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈善得
|
|
2 |
朱坤华
|
|
3 |
黄健
|
|
4 |
叶文超
|
|
5 |
黄钟平
|
|
6 |
陈裕文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-15 | 其他董事信息 |
黄威凯(董事), [退出]黄健(副董事长),高国隆(董事), [退出]黄钟平(董事)
|
黄健(副董事长),陈善得(董事), [新增]黄钟平(董事),叶文超(董事) [新增]
|
2 | 2022-06-15 | 成员 |
黄威凯(董事),黄健(副董事长),高国隆(董事),黄钟平(董事)
|
黄健(副董事长),陈善得(董事),黄钟平(董事),叶文超(董事)
|
3 | 2021-09-15 | 成员 |
黄钟平(总经理),高国隆(董事),黄威凯(董事),朱坤华(副董事长),陈洪辉(董事长),黄钟平(董事)
|
黄威凯(董事),朱坤华(董事长),黄健(副董事长),陈善得(总经理),高国隆(董事),黄钟平(董事)
|
4 | 2021-09-15 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
黄钟平
|
陈善得
|
5 | 2021-09-15 | 指定联系人 |
童宝莲
|
史飞璇
|
6 | 2021-09-15 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-05-22
|
2021-06-01
|
7 | 2021-09-15 | 董事长或执行董事成员 |
黄钟平(总经理),高国隆(董事),黄威凯(董事),朱坤华(副董事长),陈洪辉(董事长), [退出]黄钟平(董事)
|
黄威凯(董事),朱坤华(董事长),黄健(副董事长), [新增]陈善得(总经理), [新增]高国隆(董事),黄钟平(董事)
|
8 | 2021-09-15 | 总经理 |
黄钟平(总经理),高国隆(董事),黄威凯(董事),朱坤华(副董事长),陈洪辉(董事长), [退出]黄钟平(董事)
|
黄威凯(董事),朱坤华(董事长),黄健(副董事长), [新增]陈善得(总经理), [新增]高国隆(董事),黄钟平(董事)
|
9 | 2020-05-26 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2020-05-22
|
10 | 2020-05-26 | 地址 |
深圳市福田区皇岗路与深南中路交界东北面田面城市大厦26楼A单元
|
深圳市福田区华富街道田面社区深南中路4028号田面城市大厦26层AB
|