序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘晓军 | 100% | 1500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘晓军
|
|
2 |
韩菊红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-30 | 清算组备案 |
|
潘晓军
|
2 | 2019-06-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
深圳市龙华区龙华街道玉翠社区狮头岭龙观路鸿宇大厦13层1388
|
3 | 2019-06-05 | 章程备案 |
|
2019-05-29
|
4 | 2018-03-15 | 一般经营项目 |
|
金融信息咨询;资产管理;投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);商务信息咨询;企业管理咨询;投资咨询;经营电子商务;投资兴办实业;货物及技术进出口。(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。
|
5 | 2018-03-15 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
2018-03-13
|
6 | 2018-03-02 | 章程备案 |
|
2018-02-28
|
7 | 2018-03-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
深圳市龙华区龙华街道玉翠社区狮头岭龙观路鸿宇大厦1301
|
8 | 2017-11-16 | 其他事项备案 |
|
*****D
|