序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩黎胜 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 涂若愚 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
涂若愚
|
|
2 |
韩黎胜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-05-23 | 高管人员 |
许忠(总经理) [退出]
|
涂若愚(总经理) [新增]
|
2 | 2013-05-23 | 董事长或执行董事成员 |
许忠(执行董事) [退出]
|
涂若愚(执行董事) [新增]
|
3 | 2013-05-23 | 监事信息 |
刘博(监事) [退出]
|
韩黎胜(监事) [新增]
|
4 | 2013-05-23 | 指定联系人 |
|
涂若愚
|
5 | 2012-09-26 | 证照有效期限 |
2012-09-27T00:00:00
|
2013-09-27T00:00:00
|
6 | 2012-09-26 | 证照有效期限 |
2012-09-27
|
2013-09-27
|
7 | 2012-08-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
名称:许忠,出资额:10,出资比例:20名称:郑军和,出资额:10,出资比例:20 [退出]名称:涂若愚,出资额:10,出资比例:20名称:谭启元,出资额:10,出资比例:20 [退出]名称:刘博,出资额:10,出资比例:20 [退出]
|
名称:涂若愚,出资额:10,出资比例:20名称:许忠,出资额:10,出资比例:20名称:韩黎胜,出资额:30,出资比例:60 [新增]
|
8 | 2010-12-15 | 证照有效期限 |
2010-12-27
|
2012-09-27
|