序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金耀群 | 82% | 2132万人民币 |
2 | 刘海波 | 18% | 468万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金耀群
|
|
2 |
徐培志
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市兴华宝电子科技有限公司观澜分公司
|
盛宝华 | 2014-09-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-04 | 成员 |
刘海波468.0(万元)18.00%金龙华2132.0(万元)82.00%
|
刘海波468.0(万元)18.00%金耀群2132.0(万元)82.00%
|
2 | 2020-08-04 | 成员 |
盛宝华
|
金耀群
|
3 | 2020-08-04 | 成员 |
盛宝华(执行董事),盛宝华(总经理),徐培志(监事)
|
徐培志(监事),金耀群(总经理),金耀群(执行董事)
|
4 | 2020-08-04 | 总经理 |
盛宝华(总经理), [退出]徐培志(监事),盛宝华(执行董事) [退出]
|
金耀群(总经理), [新增]金耀群(执行董事), [新增]徐培志(监事)
|
5 | 2020-08-04 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
盛宝华 [退出]
|
金耀群 [新增]
|
6 | 2020-08-04 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘海波 468.0(万元)18.00%金龙华 2132.0(万元)82.00% [退出]
|
刘海波 468.0(万元)18.00%金耀群 2132.0(万元)82.00% [新增]
|
7 | 2020-08-04 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-07-21
|
2020-08-03
|
8 | 2020-08-04 | 股权和公证书 |
|
|
9 | 2020-08-04 | 董事长或执行董事成员 |
盛宝华(总经理), [退出]徐培志(监事),盛宝华(执行董事) [退出]
|
金耀群(总经理), [新增]金耀群(执行董事), [新增]徐培志(监事)
|
10 | 2020-08-04 | 章程 |
|
|