序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜律 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁春燕
|
|
2 |
陈富廷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-21 | 成员 |
姜律(执行董事),姜律(总经理)
|
梁春燕(总经理),梁春燕(执行董事)
|
2 | 2017-12-21 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
姜律
|
梁春燕
|
3 | 2017-12-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
董事长:姜律;工商联络员:陈富廷;法定代表人:姜律;总经理:姜律;
|
总经理:梁春燕;工商联络员:梁春燕;法定代表人:梁春燕;董事长:梁春燕;
|
4 | 2017-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
执行董事:姜律 [退出]总经理:姜律 [退出]
|
总经理:梁春燕 [新增]执行董事:梁春燕 [新增]
|
5 | 2017-12-21 | 指定联系人 |
陈富廷
|
梁春燕
|
6 | 2017-12-21 | 总经理 |
姜律(总经理) [退出]
|
梁春燕(总经理) [新增]
|
7 | 2017-12-21 | 董事长或执行董事成员 |
姜律(执行董事) [退出]
|
梁春燕(执行董事) [新增]
|
8 | 2017-12-21 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2017-12-19
|
9 | 2016-10-09 | 成员 |
陈富廷(执行董事),陈富廷(总经理),温桂炎(监事)
|
陈富廷(监事),姜律(总经理),姜律(执行董事)
|
10 | 2016-10-09 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
陈富廷
|
姜律
|