序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵恩富 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 叶利娟 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵恩富
|
|
2 |
叶利娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-08 | 地址 |
深圳市光明新区公明街道长春北路145号一层A
|
深圳市光明区公明街道上村社区长春北路6栋103
|
2 | 2021-01-08 | 升级换照 |
|
|
3 | 2021-01-08 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-08-23
|
2021-01-07
|
4 | 2021-01-08 | 章程修正案 |
|
|
5 | 2018-08-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市光明新区公明街道长春北路107号
|
深圳市光明新区公明街道长春北路145号一层A
|
6 | 2018-08-27 | 章程或章程修正案通过日期 |
1900-01-01
|
2018-08-23
|
7 | 2017-10-18 | 统一社会信用代码 |
|
*****N
|
8 | 2017-10-18 | 其他事项备案 |
|
*****N
|